Método ruso de multiplicación

He encontrado un blog que trata diferentes métodos de multiplicación utilizados por algunos pueblos a lo largo de la Historia.

Empiezo poniéndoos el método ruso.

Los rusos no tenían necesidad de aprenderse la tabla. Solo necesitaban saber sumar y hacer mitades. Veamos primero un ejemplo sencillo: 24×8. Para realizar esta multiplicación, escribían dos columnas, una con el 24 y otra con el 8. Una columna la van doblando y la otra la van partiendo a la mitad:

24        1

48        2

96        4

192      8

Como una columna se ha ido doblando y la otra partiendo por la mitad, los productos 24×8, 48×4, 96×2 y 192×1 son iguales. Como la tabla del 1 sí se la habían aprendido y 192×1=192, resulta que 24×8 da 192.

¿Qué ocurre si en la columna en la que dividimos sale un número impar? Pues también pensaron en eso. Si sale un número impar, le restan 1 para que sea par y siguen con el método, pero haciendo una marca en esa fila. Al final, suman al resultado los números marcados y obtienen en resultado de la multiplicación. Un ejemplo es más útil: 31×18

              31    18

        –> 62     9 (8)                      496

             124    4                          +  62

             248    2                         _______

             496    1                            558 

Por lo tanto, 31×18 son 558.

El último ejemplo, para aclarar las ideas: 115×23

   –> 115     23 (22)                1840

   –> 230     11 (10)                  460

   –> 460       5   (4)                  230

   –> 920       2                     +  115

       1840       1                __________

                                                2645

      

Sacado de http://nosolomates.wordpress.com/

Anuncios
Published in: on mayo 21, 2007 at 11:50 am  Comments (9)  

The URI to TrackBack this entry is: https://anasalas.wordpress.com/2007/05/21/12/trackback/

RSS feed for comments on this post.

9 comentariosDeja un comentario

  1. Se me había olvidado el método. Tuve que pensarlo de nuevo. Estoy perdiendo reflejos… ¿o memoria?

  2. Muchas gracias, he dicho hoy que sabia un metodo diferente de multiplicar pero no lo recorde bien y quede como un ingnorante de mi propio conocimiento, si es que el conocimiento se dice que nada se queda se difunde y tu lo difundes gracias en verdad….

  3. Muy interesante…
    alguien podria decirme como es el metodo de multiplicar ingle?
    lo agradeceria

  4. por favor quisiera saber el metodo americano de multiplicacion…

    gracias.

    • ola

      me sirvio mucho este metodo espero y a los demas tambien lñes srva este metodo cencillisimo

  5. En realidad me gustaria saber un poco mas todo lo relacionado ante este tema,de igual manera agradesco por la gran oportuna informacion,del mismo modo asi que si hay nuevas expectativas por favor agradesco cordialmente sus servicios ante este correo electronico.Espero su apreciable respuesta y feliz resto de tarde.

  6. ola esta muy vacano el metodo, estuve intentado multiplica la cantidad “”x” de cualesquiera la cifra por la tabla del 13, y no me salen los resultados..ejemplo 247*13,revisando con la calculadora los resultados de la parte duplicada y estan bn. pero el resultado no da..
    ayudenme por favor…¿¿q estoy haciendo mal ??
    gracias..

  7. y si salen decimales??

  8. Es muy sencillo jonathan:

    247 13 (12)
    494 6
    988 3 (2)
    1976 1

    1976
    + 988
    + 247
    ——–
    3211

    247 X 13 = 3211


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: